Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2017-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 32, 4., 2200 København N (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-21 fjernes Binavne: AARSLEFF INVEST A/S (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-01 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-21 fjernes Navne: RUNGSTED INVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-21 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2010-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 fjernes Bestyrelse: Jørgen Rossen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-03-18 fjernes Direktion: Henrik Axel Egsgaard Rask-Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-03-18 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 32, 4., 2200 København N (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2009-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1253 København K (offentliggjort 2000-10-16)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-02-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-02-21)
Den 2005-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-12 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Tommy Larsen v/Tommy Larsen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2005-01-12 fjernes Revisor: Bent Lind Kofoed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve holdingselskabsvirksomhed samt finansierings- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2003-04-15 tilføjes Navne: RUNGSTED INVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2003-04-14 fjernes Navne: RUNGSTED INVEST A/S (offentliggjort 2001-04-03)
Den 2003-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af en direktør eller en formand hver for sig. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2003-04-15 tilføjes Vedtægter: 2003-04-15 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2003-04-15 fjernes Binavne: RUNGSTEDLUND INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-24 tilføjes Revisor: Bent Lind Kofoed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-24 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Bestyrelse: Aage Rask-Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2001-03-02 tilføjes Direktion: Aage Rask-Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 fjernes Direktion: Aage Rask-Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 fjernes Binavne: AARSLEFF KAPITALANLÆG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-08 tilføjes Navne: RUNGSTED INVEST A/S (offentliggjort 2001-04-03)
Den 2001-02-07 fjernes Navne: RUNGSTED INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-02-08 fjernes Binavne: RUNGSTEDLUND KREDIT A/S, RUNGSTEDLUND KAPITALANLÆG A/S, RUNGSTEDLUND FINANS A/S, M. AARSLEFF INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1253 København K (offentliggjort 2000-10-16)
Den 2000-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Helleruplund Alle 16, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-16 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Rossen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1998-10-16 fjernes Bestyrelse: Nelly Holm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-16 tilføjes Navne: RUNGSTED INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-15 fjernes Navne: SLP 11.367 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-15 tilføjes Bestyrelse: Nelly Holm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-15 fjernes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-15 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-15 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helleruplund Alle 16, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Binavne: RUNGSTEDLUND KREDIT A/S, RUNGSTEDLUND KAPITALANLÆG A/S, RUNGSTEDLUND FINANS A/S, M. AARSLEFF INVEST A/S, AARSLEFF KAPITALANLÆG A/S, RUNGSTEDLUND INVEST A/S, AARSLEFF INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-01 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 1998-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-30)
Den 1998-04-01 tilføjes Navne: SLP 11.367 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 1998-04-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2018-01-30)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 sletter virksomheden Ejerskaber: LYNGBYGAARD ApS. (offentliggjort 2016-06-22)