Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanebred 2, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-17 fjernes Navne: CUSTOR CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-01-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Revisor: Børge Nørvang Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-03 fjernes Bestyrelse: Jørn Allan Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-03 fjernes Direktion: Jøran Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-21 tilføjes Navne: CUSTOR CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-20 fjernes Navne: SLP 11.366 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-20 tilføjes Bestyrelse: Jørn Allan Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 fjernes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Direktion: Jøran Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulenttjeneste og salg, særligt til bank, finans- og forsikringsbranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Revisor: Børge Nørvang Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-20 tilføjes Vedtægter: 1998-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanebred 2, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Navne: SLP 11.366 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)