Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital |
Den 2017-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-01-26 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-01-26 fjernes Navne: XYRON A/S (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-01-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2015-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2015-10-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2015-10-16 tilføjes Navne: XYRON A/S (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2015-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2015-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2013-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-08 fjernes Bestyrelse: Odd Erik Wølner (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Direktion: Jørgen Foley (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-08 fjernes Navne: XYRON A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg, markedsføring og distribution af Xyron's patenterede Adhesive Transfer og Lamination maskiner til det europæiske marked samt andet dermed efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 tilføjes Vedtægter: 2010-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2009-07-31)
Den 2009-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2009-07-31)
Den 2009-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2005-04-04)
Den 2009-06-02 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Foley (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 fjernes Bestyrelse: Morten Claudi Lassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 tilføjes Direktion: Jørgen Foley (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 fjernes Direktion: Morten Claudi Lassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-07 tilføjes Bestyrelse: Odd Erik Wølner (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-07 fjernes Bestyrelse: Preben Ole Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-07 tilføjes Direktion: Morten Claudi Lassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-07 fjernes Direktion: Preben Ole Bonde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2007-05-14 fjernes Bestyrelse: Kurt Nøhr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Claudi Lassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 fjernes Bestyrelse: Peter Løjmand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2005-04-04)
Den 2005-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2002-03-01)
Den 2005-03-09 tilføjes Bestyrelse: Peter Løjmand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 fjernes Bestyrelse: Thomas Charles Ensign (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 tilføjes Direktion: Preben Ole Bonde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 fjernes Direktion: Kent Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-10 tilføjes Direktion: Kent Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 fjernes Direktion: Martin Ley Glaser (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 503.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-29 tilføjes Bestyrelse: Martin Ley Glaser (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Direktion: Martin Ley Glaser (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 fjernes Direktion: Dennis Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Navne: XYRON A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-28 fjernes Navne: XYRON EUROPE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-30 fjernes Bestyrelse: Michael Pierce (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2002-03-01)
Den 2002-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Karetmagervej 37 (offentliggjort 2001-03-19)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 502.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karetmagervej 37 (offentliggjort 2001-03-19)
Den 2001-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Karetmagervej 27, 7000 Fredericia (offentliggjort 2000-03-07)
Den 2001-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-27 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karetmagervej 27, 7000 Fredericia (offentliggjort 2000-03-07)
Den 2000-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaremosevej 190, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Pierce (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Bestyrelse: Gregory Haynes Nelson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-22 tilføjes Navne: XYRON EUROPE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-21 fjernes Navne: SLP 11.364 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-21 tilføjes Bestyrelse: Gregory Haynes Nelson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-21 fjernes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-21 tilføjes Direktion: Dennis Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-21 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaremosevej 190, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Navne: SLP 11.364 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)