Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Heideman Thorsen | 27.10.2000 | 30.10.2003 | direktør |
Martin Simonsen | 24.03.1999 | 27.10.2000 | direktion |
Peter Frank Hansen | 06.04.1998 | 24.03.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Gelardi Frederiksen | 27.10.2000 | 30.10.2003 | bestyrelse |
Carsten Heideman Thorsen | 19.06.2000 | 30.10.2003 | bestyrelse |
Solvej Fraenkel Thorsen | 19.06.2000 | 30.10.2003 | formand |
Martin Simonsen | 19.06.2000 | 12.10.2000 | bestyrelse |