Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-01-16 fjernes Binavne: TEGNESTUEN ALBATROZ A/S, INDRETNING ALBATROX A/S, DESIGN ALBATROZ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruevej 19, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-30 fjernes Navne: DESIGN ALBATROZ/SADCO A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 fjernes Revisor: Harry Fynsk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 fjernes Stiftere: Thomas Koefoed Hjort, Ole Gormsen, Michael Honoré Bloch, Jens Overbye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 fjernes Bestyrelse: Ole Gormsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 fjernes Direktion: Thomas Koefoed Hjort (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruevej 19, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 75, 1264 København K (offentliggjort 2003-02-24)
Den 2004-05-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivendearkitekt og design virksomhed samt anden erhvervsvirksomhed, der er naturligt knyttet hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-26 tilføjes Vedtægter: 2004-05-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-02 tilføjes Revisor: Harry Fynsk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-02 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 75, 1264 København K (offentliggjort 2003-02-24)
Den 2003-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 65, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-12 tilføjes Navne: DESIGN ALBATROZ/SADCO A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-11 fjernes Navne: ARKITEKTFIRMA ALBATROZ A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 65, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-22 tilføjes Bestyrelse: Ole Gormsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 tilføjes Binavne: TEGNESTUEN ALBATROZ A/S, INDRETNING ALBATROX A/S, DESIGN ALBATROZ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 tilføjes Direktion: Thomas Koefoed Hjort (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 tilføjes Navne: ARKITEKTFIRMA ALBATROZ A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 tilføjes Stiftere: Thomas Koefoed Hjort, Ole Gormsen, Michael Honoré Bloch, Jens Overbye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)