Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Martin Skibsted | 29.04.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Chresten Rantzau von Backhaus | 05.03.2009 | 29.04.2016 | direktør |
Peter Bur Andersen | 12.01.2007 | 25.01.2008 | adm. dir |
Jens Martin Skibsted | 11.02.2005 | 05.03.2009 | adm. dir |
Neel Mark Wraae | 01.01.2003 | 11.02.2005 | adm. dir |
Henrik Lehmann Weng | 02.01.2002 | 31.12.2002 | adm. dir |
Jens Martin Skibsted | 20.08.1998 | 12.10.2002 | direktør |
Elias Johannes Grove Nielsen | 20.08.1998 | 02.01.2002 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.04.1998 | 20.08.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Martin Skibsted | 29.04.2016 | 29.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ejvind Henriksen | 29.04.2016 | 29.04.2016 | formand |
Ejvind Henriksen | 02.11.2009 | 28.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Martin Skibsted | 05.03.2009 | 28.04.2016 | formand |
Jan Chresten Rantzau von Backhaus | 04.01.2007 | 29.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mads Jørgen Nøhr Clausen | 04.01.2007 | 02.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Steiniche Dalsgaard | 04.01.2007 | 05.03.2009 | formand |
Rasmus Bech Hansen | 23.11.2005 | 25.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Neel Mark Wraae | 02.09.2003 | 25.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Elliot Nyegaard | 29.05.2001 | 23.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Hans Hellstrøm Henningsen | 20.08.1998 | 11.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Hans Morten Raaschou-Jensen | 20.08.1998 | 11.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Mads Clausen | 20.08.1998 | 01.09.2003 | formand |
Jens Martin Skibsted | 20.08.1998 | 12.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Elias Johannes Grove Nielsen | 20.08.1998 | 10.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Rohde | 20.08.1998 | 29.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.04.1998 | 20.08.1998 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Heller | 01.04.1998 | 20.08.1998 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 01.04.1998 | 20.08.1998 | formand |