Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2023-12-15 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 30, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 30, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 30, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 30, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 30, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 30, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2012-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 30, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2012-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 57, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2001-11-19)
Den 2012-10-08 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2012-10-18)
Den 2012-10-07 fjernes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: martin@bech.dk (offentliggjort 2012-10-18)
Den 2012-10-08 tilføjes Navne: Fairphoto v/Martin Bech (offentliggjort 2012-10-18)
Den 2012-10-07 fjernes Navne: KONSULENTFIRMAET BECH DK V/MARTIN G BECH (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 57, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2001-11-19)
Den 2001-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Thors Plads 23, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2001-11-19)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thors Plads 23, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2001-11-19)
Den 1998-06-01 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-01 tilføjes Interessenter: Martin Gertz Bech (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-06-01 tilføjes Navne: KONSULENTFIRMAET BECH DK V/MARTIN G BECH (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)