Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skallegårdsvej 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-06 fjernes Navne: NÆSTVED INDUSTRI VÆRKTØJ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-02-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-20 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 fjernes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 fjernes Bestyrelse: Erik Steen Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 fjernes Direktion: Erik Steen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-02 tilføjes Bestyrelse: Per Barris Kyvsgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-02 fjernes Bestyrelse: Niels Michael Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-06 tilføjes Bestyrelse: Niels Bahner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-31 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.001,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvitator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-14 tilføjes Vedtægter: 2001-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-21 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 fjernes Bestyrelse: Jan kristensson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Direktion: Erik Steen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 fjernes Direktion: Ib Børre Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 tilføjes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-29 tilføjes Navne: NÆSTVED INDUSTRI VÆRKTØJ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-28 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 1916 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-28 tilføjes Bestyrelse: Jan kristensson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-28 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-28 tilføjes Direktion: Ib Børre Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-28 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skallegårdsvej 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 1916 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)