Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK SYSTEM ASSURANCE FORSIKRINGSMÆGLERSELSKAB A/S. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2005-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: SCANDOOR-DANMARK ApS. (offentliggjort 2023-05-19)
Den 2007-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: BORN-INVEST ApS. (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2010-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOM INVEST SYD A/S. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2023-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 19, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Bestyrelse: Michael Nils Roebers Olsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Direktion: Michael Nils Roebers Olsson (direktør) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-01 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Kontaktoplysninger: ra@systemassurance.dk (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Legale ejere: ROEBERS INVEST ApS, BOSOSO ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Navne: MIREBI ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Reelle ejere: Michael Nils Roebers Olsson (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-03-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-01 tilføjes Bestyrelse: Ellen Carla Olsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2021-04-01 fjernes Bestyrelse: René Willum Schwartz Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: BOSOSO ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2021-04-01 fjernes Legale ejere: SCHWARTZ INVEST ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Nils Roebers Olsson (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2021-03-31 fjernes Legale ejere: BOSOSO ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-31 fjernes Reelle ejere: Michael Nils Roebers Olsson (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 19, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2021-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 14, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: BOSOSO ApS, SCHWARTZ INVEST ApS, ROEBERS INVEST ApS (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Nils Roebers Olsson (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-03-31 fjernes Legale ejere: ROEBERS INVEST ApS, BOSOSO ApS, SCHWARTZ INVEST ApS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-03-31 fjernes Reelle ejere: Michael Nils Roebers Olsson (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 14, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2019-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 14, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 14, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 14, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-18 tilføjes Legale ejere: SCHWARTZ INVEST ApS (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2017-10-17 fjernes Legale ejere: SCHWARTZ INVEST ApS (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-18 tilføjes Reelle ejere: Michael Nils Roebers Olsson (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2017-10-17 fjernes Reelle ejere: Michael Nils Roebers Olsson (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-11 tilføjes Kontaktoplysninger: ra@systemassurance.dk (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-06-23 tilføjes Legale ejere: SCHWARTZ INVEST ApS, ROEBERS INVEST ApS, BOSOSO ApS (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-14 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i DANSK SYSTEM ASSURANCE FORSIKRINGSMÆGLERE ApS samt drive anden finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1999-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1999-02-02 tilføjes Vedtægter: 1999-02-02 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1998-09-02 tilføjes Navne: MIREBI ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1998-09-01 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2094 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-01 tilføjes Bestyrelse: René Willum Schwartz Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-01 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-01 tilføjes Direktion: Michael Nils Roebers Olsson (direktør) (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1998-09-01 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1998-09-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Nils Roebers Olsson (offentliggjort 2017-10-26)
Den 1998-09-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 14, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 1998-04-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-01 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1998-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2094 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1998-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1998-04-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-03)