Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Malene Baltzersen | 02.04.2002 | 16.06.2006 | direktion |
Bruno Gøsta Niebling | 01.09.1998 | 22.02.2001 | direktion |
Kim Madsen | 01.04.1998 | 01.09.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Baltzersen | 01.09.1998 | 16.06.2006 | bestyrelse |
Bruno Gøsta Niebling | 01.09.1998 | 22.02.2001 | bestyrelse |
John Axel Niebling | 01.09.1998 | 22.02.2001 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 01.04.1998 | 01.09.1998 | bestyrelse |