Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Enggaard(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Aagaard Petersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Jørn Christensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Povl Gillesberg(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hans Jørn Christensen | 01.10.1998 | Søholmvej 17, 9400 Nørresundby |
Povl Gillesberg | 19.04.2004 | Duevej 18, 2000 Frederiksberg |
Jens Enggaard | 01.01.2007 | Høgholtvej 22, 9541 Suldrup |
Søren Aagaard Petersen | 19.12.2019 | Lindenborgvej 59, 9200 Aalborg SV |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
RÆRUP VINDMØLLELAUG I/S V/SØREN AAGAARD PETERSEN | 20886439 | Aktiv | Produktion af elektricitet (351100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
19.12.2019 | 0,00 (km) | Lindenborgvej 59, 9200 Aalborg SV | Lindenborgvej 59, 9200 Aalborg SV |
02.12.2020 | 0,00 (km) | Lindenborgvej 59, 9200 Aalborg SV | Lindenborgvej 59, 9200 Aalborg SV |
RÆRUP VINDMØLLELAUG I/S V/SØREN AAGAARD PETERSEN. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 14.05.1998 (9642 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Rækmarksgården I/S | 34100837 |
Ræk ud efter solen v/Rikke Damkjær | 33799233 |
Rærup Beslagsmed v/Kristian Jørgensen | 26713846 |
Rærup Lykke | 35112731 |
Rærup Lykke Dagtilbud ApS | 39681757 |
Ræson Film | 21635871 |
Ræson film ApS | 41798696 |
Ræv-Holding ApS | 36953586 |
Ræv ApS | 39302985 |
Rævdal Holding ApS | 38342282 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Enggaard(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Søren Aagaard Petersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hans Jørn Christensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Povl Gillesberg(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Enggaard(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Søren Aagaard Petersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hans Jørn Christensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Povl Gillesberg(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 5 | 3 |
Pct. | 0 % | 0 % | 63 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |