Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendsgade 15, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-20 fjernes Navne: WACHS BYG & RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 fjernes Stiftere: Kurt Mikael Larsen, John Wachs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-27 fjernes Direktion: John Wachs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2000-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er entreprenørvirksomhed, køb og salg af fast ejendom, istandsættelse af fast ejendom og beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Navne: WACHS BYG & RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-19 fjernes Navne: WACHS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-20 tilføjes Vedtægter: 2000-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-09 fjernes Direktion: Kurt Mikael Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-27 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-26 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-15 tilføjes Navne: WACHS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-14 tilføjes Navne: LARSEN & WACHS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-14 fjernes Navne: LARSEN & WACHS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendsgade 15, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-14 tilføjes Direktion: Kurt Mikael Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 tilføjes Stiftere: Kurt Mikael Larsen, John Wachs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)