Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl Mikael Henrik Lundh | 10.09.2007 | 22.05.2008 | direktion |
Peter Korsholm | 23.05.2003 | 10.09.2007 | adm. dir |
Frans Boch | 11.05.2000 | 23.05.2003 | direktion |
Bjørn Høi Jensen | 19.03.1999 | 11.05.2000 | direktion |
Klaus Søgaard | 03.04.1998 | 19.03.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anna Torgerd Magdalena Aniansson | 10.09.2007 | 22.05.2008 | bestyrelse |
Karl Mikael Henrik Lundh | 10.09.2007 | 22.05.2008 | bestyrelse |
Leif Johnny Johansson | 10.09.2007 | 22.05.2008 | formand |
Ole Andersen | 31.05.2004 | 10.09.2007 | formand |
Peter Korsholm | 23.05.2003 | 10.09.2007 | bestyrelse |
Bjørn Høi Jensen | 23.05.2003 | 31.05.2004 | formand |
Thomas Schleicher | 31.10.2002 | 10.09.2007 | bestyrelse |
Lars Erik Fredrik Åtting | 30.06.1999 | 18.05.2000 | bestyrelse |
Frans Boch | 19.03.1999 | 23.05.2003 | bestyrelse |
Bjørn Høi Jensen | 19.03.1999 | 31.10.2002 | bestyrelse |
Hans-Christian Bødker Jensen | 19.03.1999 | 30.06.1999 | bestyrelse |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 03.04.1998 | 19.03.1999 | bestyrelse |
Klaus Søgaard | 03.04.1998 | 19.03.1999 | bestyrelse |
Troels Elkiær Andersen | 03.04.1998 | 19.03.1999 | bestyrelse |