Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Binavne | ||||
Formål | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 48, 4780 Stege (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Theodore Roosevelts Vej 13, 8., 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-30)
Den 1998-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DTZ E&L I/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2012-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: 1113 HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: 1113 HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: 1113 HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Theodore Roosevelts Vej 13, 8., 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2022-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Theodore Roosevelts Vej 17, 8. th., 2450 København SV (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Theodore Roosevelts Vej 17, 8. th., 2450 København SV (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Theodore Roosevelts Vej 13, 8., 2450 København SV (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Theodore Roosevelts Vej 13, 8., 2450 København SV (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Theodore Roosevelts Vej 17, 8. th., 2450 København SV (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Theodore Roosevelts Vej 17, 8. th., 2450 København SV (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2021-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 48, 4780 Stege (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2021-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mh@mhejd.dk (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2020-11-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2020-11-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2020-10-21 fjernes Revisor: BADSTED ApS (offentliggjort 2020-11-08)
Den 2019-12-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 48, 4780 Stege (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2019-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Storegade 48, 4780 Stege (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 48, 4780 Stege (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 57, 3. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-14 tilføjes Vedtægter: 2018-11-14 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-05-01 tilføjes Binavne: Apotekergaarden Ejendomme ApS, Apo-e.dk ApS, Apo-e ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-10 tilføjes Binavne: M. Hartmann ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-10 tilføjes Navne: Apothekergaarden Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-09 fjernes Navne: M. HARTMANN ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-10 tilføjes Vedtægter: 2018-04-10 (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-10 tilføjes Binavne: MH Ejd ApS (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-10 tilføjes Vedtægter: 2016-11-10 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2016-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinghøjvej 57, 3. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2016-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkegade 8, 1113 København K (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2014-05-22 tilføjes Revisor: BADSTED ApS (offentliggjort 2020-11-08)
Den 2014-05-22 fjernes Revisor: Palle Corell Badsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkegade 8, 1113 København K (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2012-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 15, st., 1364 København K (offentliggjort 2003-06-25)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 15, st., 1364 København K (offentliggjort 2003-06-25)
Den 2003-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 46, 4. th., 1620 København V (offentliggjort 2000-01-18)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 46, 4. th., 1620 København V (offentliggjort 2000-01-18)
Den 2000-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 29, 5. th., 1411 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsformidlingsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-10)
Den 1999-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-16 tilføjes Vedtægter: 1999-03-16 (offentliggjort 2016-11-10)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-07 tilføjes Legale ejere: ApS PARAPLYEN (offentliggjort 2015-06-07)
Den 1998-05-01 tilføjes Reelle ejere: Mikael Hartmann Jakobsen (offentliggjort 2017-09-26)
Den 1998-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Applebys Plads 29, 5. th., 1411 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-15 tilføjes Direktion: Mikael Hartmann Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Navne: M. HARTMANN ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 1998-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-24)
Den 1998-04-15 tilføjes Revisor: Palle Corell Badsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Stiftere: ApS PARAPLYEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)