Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolelodsvej 24, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 fjernes Bestyrelse: Bonni Kamla Kryger (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Direktion: Gilbert Egert Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 fjernes Navne: WISE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Revisor: Frank Buch-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Stiftere: Jacob Gliemann Larsen, Gilbert Egert Jensen, Bonni Kamla Kryger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde anparter samt ejerandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 168.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-05 tilføjes Vedtægter: 2010-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 fjernes Bestyrelse: Jacob Gliemann Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolelodsvej 24, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolelodsvej 24, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-23 tilføjes Revisor: Frank Buch-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-23 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolelodsvej 24, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Gliemann Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Direktion: Gilbert Egert Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Navne: WISE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Stiftere: Jacob Gliemann Larsen, Gilbert Egert Jensen, Bonni Kamla Kryger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)