Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Erik Smith | 09.09.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Smith | 19.03.1998 | 09.09.2016 | direktør |
Niels Jacob Petersen | 19.03.1998 | 13.09.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Valdemar Smith | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Jacob Ulstrup | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Smith | 19.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Liselotte Kirstine Marianne Ulstrup | 19.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Else Smith | 28.05.2001 | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hans Ole Joachim Petersen | 19.03.1998 | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Valdemar Smith | 19.03.1998 | 28.05.2001 | bestyrelsesmedlem |