Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvænget 8, 1. tv., 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-02 fjernes Direktion: Inge Dahm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Hovedbranche: Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-02 fjernes Navne: KST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Stiftere: Inge Dahm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvænget 8, 1. tv., 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrupgårds Allé 106, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-23 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Revisor: John Eric Rath Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at uddanne personer indenfor kraniosakralterapi, handel, investering, køb og salg af værdipapirer, import, export, køb & salg af fast ejendom samt udlejning og anden efter direktionens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 tilføjes Navne: KST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-02 fjernes Navne: INSTITUT FOR KRANIOSAKRALTERAPI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 tilføjes Vedtægter: 2001-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-20 tilføjes Revisor: John Eric Rath Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 fjernes Revisor: A/M Regnskabsservice (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrupgårds Allé 106, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Direktion: Inge Dahm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Hovedbranche: Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Navne: INSTITUT FOR KRANIOSAKRALTERAPI ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Revisor: A/M Regnskabsservice (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Stiftere: Inge Dahm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)