Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Erik Soll Sunde | 04.02.2011 | 20.09.2013 | adm. dir |
Anders Jensen | 04.02.2011 | 22.09.2011 | direktion |
Morten Jensen | 14.09.2001 | 22.09.2011 | direktion |
Egon Leif Jensen | 27.04.1998 | 30.12.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Bjerregaard Jepsen | 04.02.2011 | 20.09.2013 | bestyrelse |
Carsten Djurhuus Appelt | 04.02.2011 | 20.09.2013 | bestyrelse |
Kjeld Ahrenkiel Frederiksen | 04.02.2011 | 20.09.2013 | formand |
Jørn Skov | 04.02.2011 | 14.06.2011 | næstformand |
Jørgen Conradi Jensen | 28.12.2006 | 30.12.2010 | bestyrelse |
Preben Bech Frandsen | 09.08.2004 | 30.12.2010 | bestyrelse |
Britta Holmelund Frandsen | 09.08.2004 | 28.12.2006 | bestyrelse |
Morten Jensen | 14.09.2001 | 04.02.2011 | bestyrelse |
Anders Jensen | 14.09.2001 | 04.02.2011 | bestyrelse |
Peter Bang-Olsen | 27.04.1998 | 04.02.2011 | bestyrelse |
Inge Jensen | 27.04.1998 | 28.12.2006 | bestyrelse |
Egon Leif Jensen | 27.04.1998 | 28.12.2006 | bestyrelse |