Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvej 2, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Direktion: Evan Lindgren Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-03-23 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Kontaktoplysninger: hildaevan@gmail.com (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Legale ejere: Hilda Christensen, Evan Lindgren Christensen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Navne: CHAMEL HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Reelle ejere: Hilda Christensen, Evan Lindgren Christensen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Stiftere: Marianne Lindgren, Lars Lindgren Christensen, Hilda Christensen, Evan Lindgren Christensen, Claus Lindgren Christensen, Anette Lindgren (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-02-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-01-08 tilføjes Direktion: Hilda Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2014-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: hildaevan@gmail.com (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2014-12-12 fjernes Kontaktoplysninger: hildaevan@krra.dk (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-06 tilføjes Kontaktoplysninger: hildaevan@krra.dk (offentliggjort 2014-12-16)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-01-14 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2009-01-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2009-01-06 tilføjes Direktion: Evan Lindgren Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2009-01-06 fjernes Direktion: Claus Lindgren Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-06 tilføjes Legale ejere: Hilda Christensen, Evan Lindgren Christensen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2009-01-06 tilføjes Reelle ejere: Hilda Christensen, Evan Lindgren Christensen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2009-01-06 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 2, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvej 2, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-27 tilføjes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-27 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-04 fjernes Revisor: E. V. REVISION AGERBÆK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-01 tilføjes Direktion: Claus Lindgren Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-11-01 fjernes Direktion: Evan Lindgren Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1998-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 2, 6753 Agerbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-23 tilføjes Direktion: Evan Lindgren Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje værdipapirer og foretage investeringer i andre virksomheder og iøvrigt være passiv virksomhedsdeltager. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 1998-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-09-30 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 1998-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-03-23 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 1998-03-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 1998-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-18)
Den 1998-03-23 tilføjes Navne: CHAMEL HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 1998-03-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 1998-03-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 1998-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-18)
Den 1998-03-23 tilføjes Revisor: E. V. REVISION AGERBÆK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 tilføjes Stiftere: Marianne Lindgren, Lars Lindgren Christensen, Hilda Christensen, Evan Lindgren Christensen, Claus Lindgren Christensen, Anette Lindgren (offentliggjort 2024-04-18)
Den 1998-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 1998-03-23 tilføjes Vedtægter: 1998-03-23 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 1998-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 1998-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-18)