Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Sparre Andersen | 16.11.1963 | 24.09.1997 | direktion |
Peter Weitemeyer | 16.11.1963 | 10.01.1995 | direktion |
William Jørgensen | 16.11.1963 | 31.08.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Willy Svanberg | 15.12.1995 | 24.09.1997 | bestyrelse |
Peter Sparre Andersen | 16.11.1963 | 24.09.1997 | bestyrelse |
Claus Vang Ipsen | 16.11.1963 | 24.09.1997 | bestyrelse |
Per Leopold Møller | 16.11.1963 | 15.12.1995 | bestyrelse |
Peter Weitemeyer | 16.11.1963 | 21.12.1994 | bestyrelse |
Bent Østergaard | 16.11.1963 | 19.07.1993 | bestyrelse |
Torben Vagn Rasmussen | 16.11.1963 | 26.02.1990 | bestyrelse |
Aage Henry Jakobsen | 16.11.1963 | 14.02.1989 | bestyrelse |
Jørgen Clausen | 16.11.1963 | 14.02.1989 | bestyrelse |
Erik Bach Larsen | 16.11.1963 | 14.02.1989 | bestyrelse |
Norman Klitgaard Kristiansen | 16.11.1963 | 14.02.1989 | bestyrelse |
Svend Tage Nielsen | 16.11.1963 | 14.02.1989 | personlig_suppleant |
Carsten Nielsen | 16.11.1963 | 14.02.1989 | personlig_suppleant |
Sven Dyrløv Madsen | 16.11.1963 | 14.02.1989 | formand |
Jens Kasten | 16.11.1963 | 07.01.1988 | bestyrelse |