Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Interessenter | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-31 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-11-05)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokspanggårdevej 7, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Interessenter: Tove Larsen, Eigil Johansen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-04-01 tilføjes Navne: I/S JOHANSEN & LARSEN V/EIGIL JOHANSEN M FL (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1998-04-01 tilføjes Reelle ejere: Eigil Johansen, Tove Larsen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)