Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Tind Kristensen | 01.02.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrich Müller | 01.03.2020 | 01.02.2021 | direktør |
Ulrich Müller | 01.11.2018 | 29.02.2020 | adm. dir |
Bo Tind Kristensen | 01.12.2005 | 01.11.2018 | direktør |
Jørgen Thomas Tind Kristensen | 11.03.1998 | 01.12.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Nydam | 12.11.2021 | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bo Tind Kristensen | 01.02.2021 | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bo Tind Kristensen | 01.11.2018 | 31.01.2021 | formand |
Lene Kristensen | 01.12.2005 | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Thomas Tind Kristensen | 11.03.1998 | 12.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Fisker Kristensen | 11.03.1998 | 12.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bo Tind Kristensen | 11.03.1998 | 31.10.2018 | bestyrelsesmedlem |