Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Revisor | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Binavne | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nicoline Kochs Plads 5, 11. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sletterhagevej 27, st. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2008-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GÅSEAGERVEJ 6 I/S. (offentliggjort 2008-07-10)
Den 2011-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sanddal Hus I/S. (offentliggjort 2011-11-04)
Den 2022-05-25 tilføjes Bestyrelse: Paw Simon Krogh (formand) (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-25 fjernes Bestyrelse: Niels Skovgaard Møller (formand) (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletterhagevej 27, st. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsgade 33, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og finansiering samt at eje fast ejendom og drive udlejningsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-15 tilføjes Vedtægter: 2021-04-15 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-17 tilføjes Bestyrelse: Torben Møller Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-26 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-03-03)
Den 2007-05-15 fjernes Bestyrelse: Steen Dokkedahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-06-13 tilføjes Legale ejere: ERIK DAM HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2006-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og reparation af nue og brugte auomobiler. (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2006-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et en direktør og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2006-05-16 tilføjes Vedtægter: 2006-05-16 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-22 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-22 fjernes Bestyrelse: Niels Skovgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsgade 33, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2005-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 337, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-13 tilføjes Navne: ERIK DAM A/S (offentliggjort 2005-01-25)
Den 2005-01-12 fjernes Navne: BILHUSET ERIK DAM A/S (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2005-01-13 fjernes Binavne: ERIK DAM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-03-03)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-02-07)
Den 2004-09-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-07 tilføjes Bestyrelse: Steen Dokkedahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-05-07 fjernes Bestyrelse: Ole Risch Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-28 tilføjes Navne: BILHUSET ERIK DAM A/S (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2002-08-27 fjernes Navne: ERIK DAM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-27 fjernes Bestyrelse: Karsten Salling Karmann Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-02-07)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 337, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-20 tilføjes Bestyrelse: Karsten Salling Karmann Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-03-20 tilføjes Binavne: ERIK DAM A/S, BILHUSET ERIK DAM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-20 tilføjes Direktion: Troels Dam (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-20 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-20 tilføjes Navne: ERIK DAM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-20 tilføjes Reelle ejere: Troels Dam (offentliggjort 2017-11-16)
Den 1998-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-03-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-20 tilføjes Stiftere: Troels Dam, Jens Erik Dam (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)