Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Frederiksen | 21.08.2015 | 15.10.2015 | adm. dir |
Michael Mortensen | 20.05.2014 | 21.08.2015 | direktion |
Kent Lynggaard Vinkel | 04.07.2012 | 20.05.2014 | adm. dir |
Hans-Christoph Paul | 03.08.2011 | 04.07.2012 | adm. dir |
Morten Georg Schaap-Kristensen | 30.10.2007 | 03.08.2011 | direktion |
Kurt Eli Pedersen | 22.10.2002 | 23.10.2003 | direktion |
Hans-Christoph Paul | 12.03.1998 | 22.10.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Frederiksen | 21.08.2015 | 15.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ib Torleif Hansen | 21.08.2015 | 15.10.2015 | formand |
Torben Frederiksen | 20.05.2014 | 15.10.2015 | bestyrelse |
Michael Mortensen | 20.05.2014 | 21.08.2015 | bestyrelse |
Christian Arthur Bang Holm | 20.05.2014 | 21.08.2015 | formand |
Kent Lynggaard Vinkel | 04.07.2012 | 20.05.2014 | bestyrelse |
Hans-Christoph Paul | 03.08.2011 | 04.07.2012 | bestyrelse |
Børge Witthøft | 03.08.2011 | 04.07.2012 | formand |
Beate Helga Paul | 28.09.2010 | 04.07.2012 | bestyrelse |
John Hardy Bredvig | 02.03.2010 | 03.08.2011 | formand |
Finn Kongsmark Flanding | 02.03.2010 | 28.09.2010 | bestyrelse |
Morten Georg Schaap-Kristensen | 30.10.2007 | 03.08.2011 | bestyrelse |
Per Ulrik Petersen | 01.01.2004 | 01.01.2005 | bestyrelse |
Hans-Christoph Paul | 23.10.2003 | 30.10.2007 | bestyrelse |
Jørgen Zartov | 23.10.2003 | 18.10.2004 | formand |
Beate Helga Paul | 22.10.2002 | 02.03.2010 | bestyrelse |
Kurt Eli Pedersen | 22.10.2002 | 23.10.2003 | bestyrelse |