Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Wrona Olsen | 31.05.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars-Erik Brenøe | 22.02.2013 | 31.05.2016 | direktør |
Poul Øbo Johansen | 01.09.1998 | 22.02.2013 | direktør |
Arnold Mærsk Mc Kinney Møller | 01.04.1998 | 01.09.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Wilhjelm | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen | 22.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Leise Mærsk Mc-Kinney Møller | 29.05.2009 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Øbo Johansen | 11.09.1998 | 22.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Erik Brenøe | 01.04.1998 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Arnold Mærsk Mc Kinney Møller | 01.04.1998 | 29.05.2009 | formand |
Steen Ertberg Christensen | 01.04.1998 | 11.09.1998 | bestyrelsesmedlem |