Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lasse Olesen | 20.03.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Goul | 01.04.2012 | 20.03.2017 | direktør |
Jørgen Lindberg | 06.11.2011 | 01.04.2012 | direktør |
Tom Kristoffersen | 01.05.2005 | 06.11.2011 | direktør |
David Peter Friderichsen | 08.02.2005 | 01.05.2005 | direktør |
Tom Kristoffersen | 01.02.2002 | 08.02.2005 | direktør |
Lars Vesten Drescher | 28.08.2001 | 31.01.2002 | direktør |
Jes Peter Rumberg Christiansen | 16.03.1998 | 28.08.2001 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anette Hermansen | 15.01.2024 | formand |
Jacob Børresen Jensen | 15.01.2024 | næstformand |
Anne Holm Klit | 08.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Villumsen | 08.09.2023 | 15.01.2024 | formand |
Anette Hermansen | 08.09.2023 | 14.01.2024 | næstformand |
Søren Villumsen | 09.06.2023 | 07.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henning Haahr | 18.11.2022 | 08.09.2023 | næstformand |
Anette Hermansen | 20.12.2021 | 07.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Goul | 20.03.2017 | 09.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Briand Thomsen | 16.05.2012 | 20.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Sloth | 16.05.2012 | 25.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Olesen | 11.07.2011 | 20.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Holm Kristensen | 20.08.2009 | 08.09.2023 | formand |
Jørgen Lindberg | 06.01.2009 | 16.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Vagner Hansen | 02.08.2006 | 20.08.2009 | formand |
Lars Kobbernagel | 02.08.2006 | 06.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Erik Juul Rasmussen | 11.08.2003 | 08.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Lars Vesten Drescher | 18.02.2002 | 02.08.2006 | formand |
Carsten Lund Thomsen | 11.02.2000 | 18.02.2002 | formand |
Henning Andersen Skov | 22.02.1999 | 11.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Poul Schreiner Hansen | 16.03.1998 | 11.07.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jan Yttesen | 16.03.1998 | 25.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jes Peter Rumberg Christiansen | 16.03.1998 | 02.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Vagner Hansen | 16.03.1998 | 11.02.2000 | formand |