Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 1997-12-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TORBEN KROG ApS. (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-05-20 tilføjes Revisor: MØLLER & MADSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 fjernes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Malmøgade 7, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-07-03)
Den 2000-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gardes Alle 26, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af interesser i virksomheder, værdipapirer og dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 tilføjes Vedtægter: 2000-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gardes Alle 26, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-18 tilføjes Direktion: Torben Krog (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Legale ejere: Torben Krog (offentliggjort 2017-12-22)
Den 1997-12-18 tilføjes Navne: TORBEN KROG HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-18 tilføjes Reelle ejere: Torben Krog (offentliggjort 2017-12-22)
Den 1997-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-12-18 tilføjes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Stiftere: Torben Krog (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)