Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Tegningsregel | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Binavne | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | ||||
Formål | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Virksomhedsform | Stiftere | Første regnskabsperiode | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-20 tilføjes Vedtægter: 2023-09-20 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Kjellerup VVS Service A/S. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2023-03-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Frandsen (formand) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Bestyrelse: Thomas Villum Folmann (formand) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 tilføjes Vedtægter: 2023-03-23 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-03-23 fjernes Reelle ejere: Claus Egholm Bendz (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-10-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-07 tilføjes Bestyrelse: Mathias Egholm Bendz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Egholm Bendz (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-07-31 fjernes Reelle ejere: Claus Egholm Bendz (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-02-28 tilføjes Reelle ejere: Claus Egholm Bendz (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-02-27 fjernes Reelle ejere: Claus Egholm Bendz (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: F.L.Smidths Vej 9, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-25 fjernes Binavne: Kjellerup VVS Service A/S (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-18 tilføjes Vedtægter: 2021-08-18 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-11-16 tilføjes Legale ejere: Kjellerup Group A/S (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-16 fjernes Legale ejere: EGHOLM BENDZ HOLDING ApS, EBH & Co. ApS (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-10-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Villum Folmann (formand) (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-01-01 fjernes Bestyrelse: Hanne Kirkegaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-02 tilføjes Legale ejere: EBH & Co. ApS (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: EBH & Co. ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Almtoftvej 32, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-21 tilføjes Binavne: VVS-installatør Bent E. Andersen A/S, BEA VVS A/S (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-20 tilføjes Vedtægter: 2017-11-20 (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-05 tilføjes Legale ejere: EBH & Co. ApS, EGHOLM BENDZ HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2017-10-04 fjernes Legale ejere: EGHOLM BENDZ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-02 tilføjes Reelle ejere: Claus Egholm Bendz (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2017-10-02 tilføjes Vedtægter: 2017-10-02 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-02 tilføjes Binavne: Kjellerup VVS Service A/S (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2015-07-02 tilføjes Navne: KJELLERUP VVS A/S (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-01 fjernes Navne: KJELLERUP VVS SERVICE A/S (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-02 tilføjes Vedtægter: 2015-07-02 (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive installationsvirksomhed og reparation af vand, varme, sanitet og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2015-03-02 tilføjes Vedtægter: 2015-03-02 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-03-02 fjernes Bestyrelse: Niels Hoberg Olesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-12 tilføjes Legale ejere: EGHOLM BENDZ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-08 fjernes Bestyrelse: Hans Ejvind Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-17 tilføjes Bestyrelse: Kristine Frank-Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Almtoftvej 32, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2012-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 13, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-08-06 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-10-01 fjernes Revisor: ROHDE VIBORG HOLDING APS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-18 tilføjes Bestyrelse: Niels Hoberg Olesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-18 fjernes Bestyrelse: Ib Rass Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-18 fjernes Direktion: Niels Hoberg Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 13, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 13, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2004-10-20)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: kjvvs@image.dk (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2004-10-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-23 tilføjes Bestyrelse: Ib Rass Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-09-23 tilføjes Navne: KJELLERUP VVS SERVICE A/S (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2004-09-22 fjernes Navne: KJELLERUP VVS SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-10-20)
Den 2004-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kjvvs@image.dk (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 13, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2004-10-20)
Den 2001-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 80, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-18 fjernes Direktion: Claus Egholm Bendz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-06-18 fjernes Stiftere: Claus Egholm Bendz (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 80, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-03 tilføjes Direktion: Claus Egholm Bendz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-03 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-04-03 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-04-03 tilføjes Navne: KJELLERUP VVS SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 1998-04-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-09-21)
Den 1998-04-03 tilføjes Revisor: ROHDE VIBORG HOLDING APS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-04-03 tilføjes Stiftere: Niels Hoberg Olesen, Claus Egholm Bendz, Claus Egholm Bendz (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)