Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 1997-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GREENWOOD ENGINEERING A/S. (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2019-12-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-23 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri og finansiering, herunder gennem ejerandele i andre selskaber at virke som holdingselskab og anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 tilføjes Vedtægter: 2005-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærupvej 4, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2002-06-10)
Den 2002-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: H.J.Holst Vej 5, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.J.Holst Vej 5, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-15 tilføjes Direktion: Leif Grønskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-15 tilføjes Legale ejere: Leif Grønskov (offentliggjort 2017-11-27)
Den 1997-11-14 fjernes Legale ejere: Leif Grønskov (offentliggjort 2017-11-27)
Den 1997-11-15 tilføjes Navne: GREENWOOD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-15 tilføjes Reelle ejere: Leif Grønskov (offentliggjort 2017-11-27)
Den 1997-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1997-11-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-23)
Den 1997-11-15 tilføjes Stiftere: Leif Grønskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Legale ejere: Leif Grønskov (offentliggjort 2017-11-27)