Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Storm Steffensen | 06.05.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Nissen | 19.03.2013 | 06.05.2019 | direktør |
Martin Storm Steffensen | 05.03.2009 | 19.03.2013 | adm. dir |
Kurt Mølgaard Steffensen | 06.03.1998 | 05.03.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jess Aagaard | 22.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Mølgaard Steffensen | 22.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Andersen | 22.04.2022 | formand |
Martin Storm Steffensen | 06.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Nissen | 16.09.2014 | 06.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Egsvang Rasmussen | 16.09.2014 | 06.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Mølgaard Steffensen | 13.02.2014 | 27.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Storm Steffensen | 19.03.2013 | 05.05.2019 | næstformand |
Lisbeth Overgaard Pedersen | 18.06.2010 | 13.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Laila Bonde Steffensen | 18.06.2010 | 13.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Mølgaard Steffensen | 05.03.2009 | 21.04.2022 | formand |
Dorthe Steffensen | 05.03.2009 | 13.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Mølgaard Steffensen | 06.03.1998 | 18.06.2010 | bestyrelsesmedlem |