Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Kjellerup-Nielsen | 01.10.2018 | adm. dir |
Jacob Hess-Skjærven | 01.10.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Hess-Skjærven | 25.04.2013 | 30.09.2018 | adm. dir |
Steen Pedersen | 04.04.2011 | 25.04.2013 | adm. dir |
Jens Hess-Nielsen | 01.01.2003 | 13.05.2011 | direktør |
Kurt Magne Jensen | 02.12.1997 | 01.01.2003 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kirsten von Westen Frimann | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niels Meidahl | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Frandsen | 23.03.2023 | formand |
Jacob Hess-Skjærven | 01.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andreas Kjellerup-Nielsen | 01.10.2018 | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Marie Charlotte Hess-Skjærven | 01.10.2018 | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Hess-Nielsen | 01.10.2018 | 23.03.2023 | formand |
Susie Hess-Nielsen | 06.01.2014 | 23.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Hess-Nielsen | 13.05.2011 | 30.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steen Pedersen | 13.05.2011 | 06.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Susie Hess-Nielsen | 05.03.2001 | 13.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Magne Jensen | 02.12.1997 | 01.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Janne Ruth Lisbeth Jensen | 02.12.1997 | 01.01.2003 | formand |
Jeanette Magne Jensen | 02.12.1997 | 05.03.2001 | bestyrelsesmedlem |