Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Petter Selstad | 01.11.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Guldager Godsk Andersen | 18.12.2000 | 01.11.2012 | adm. dir |
Søren Henrik Nielsen | 06.11.1998 | 18.12.2000 | direktion |
Henning Guldager Godsk Andersen | 18.06.1998 | 06.11.1998 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.03.1998 | 18.06.1998 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Petter Selstad | 01.11.2012 | bestyrelse |
Petter Oksholen | 28.03.2012 | bestyrelse |
Arve Selstad | 18.06.1998 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Rejnholt Rasmussen | 06.11.1998 | 18.12.2000 | bestyrelse |
Søren Henrik Nielsen | 06.11.1998 | 18.12.2000 | bestyrelse |
Harald Selstad | 18.06.1998 | 06.11.1998 | bestyrelse |
Henning Guldager Godsk Andersen | 01.03.1998 | 28.03.2012 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 01.03.1998 | 18.06.1998 | bestyrelse |
Lone Mai Henriksen | 01.03.1998 | 18.06.1998 | bestyrelse |
Stephan Muurholm | 01.03.1998 | 18.06.1998 | formand |