Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-04-04 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2008-04-28)
Den 2008-04-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Vedtægter: 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-30 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skorstensfejervej 6, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-15 tilføjes Direktion: Torben Nedergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Legale ejere: Torben Nedergaard (offentliggjort 2017-12-19)
Den 1998-01-15 tilføjes Navne: TUN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-15 tilføjes Reelle ejere: Torben Nedergaard (offentliggjort 2017-12-19)
Den 1998-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Stiftere: Torben Nedergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)