Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 9-11, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-05 fjernes Direktion: Michael Sandal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-05 fjernes Navne: GROUP ONE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-05-18)
Den 2002-12-21 fjernes Kontaktoplysninger: onetoone@onetoone.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2002-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være driftselskab for virksomheder, som er tilknyttet selskabet og besidder aktier/anparter i disse selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Navne: GROUP ONE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-19 fjernes Navne: ONE2ONE GROUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 tilføjes Vedtægter: 2002-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 fjernes Binavne: ONETWOONE ApS, ONETOONE ApS, GROUP ONE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 fjernes Bestyrelse: Leif Richter Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Bestyrelse: Michael Sandal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-18 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-05-18)
Den 2000-05-17 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: onetoone@onetoone.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-07-01 fjernes Direktion: Kirsten Schou (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Binavne: ONE2ONE SOLUTIONS ApS, ONE2ONE HUMAN RESSOURCE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Sandal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Direktion: Leif Richter Nørgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 420.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 tilføjes Revisor: FASBAG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-01 fjernes Binavne: ONE2ONE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-24 tilføjes Navne: ONE2ONE GROUP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-23 fjernes Navne: PBH 26.191 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-23 tilføjes Direktion: Kirsten Schou (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Middelfartvej 9-11, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-01 tilføjes Binavne: ONE2ONE ApS, ONE2ONE SOLUTIONS ApS, ONE2ONE HUMAN RESSOURCE ApS, ONETWOONE ApS, ONETOONE ApS, GROUP ONE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Navne: PBH 26.191 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)