Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-16 fjernes Binavne: E-SERVICE RENGØRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lollandsgade 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-14 fjernes Bestyrelse: Hauke Brodersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 fjernes Direktion: Hauke Brodersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-14 fjernes Navne: BEYERSDORF RENGØRINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-09-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-11 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-11 fjernes Revisor: Knudsen Invest, Sønderborg ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-20 tilføjes Bestyrelse: Thomas Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde tjenesteydelser, herunder service og rengøring i enhver henseende. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. Selskabet tegnes endvidere af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-20 tilføjes Vedtægter: 2007-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lollandsgade 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lollandsgade 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2004-11-17)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-31 tilføjes Direktion: Hauke Brodersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Direktion: Bente Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-31 fjernes Bestyrelse: Bente Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-26 fjernes Bestyrelse: Carsten Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-30 tilføjes Bestyrelse: Hauke Brodersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-15 fjernes Bestyrelse: Heinrich Tewes Schmidt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-01 fjernes Bestyrelse: Gert Hübsch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lollandsgade 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2004-11-17)
Den 2004-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøffelkobbelvej 19, 6400 Sønderborg (offentliggjort 1999-11-25)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Revisor: Knudsen Invest, Sønderborg ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-14 tilføjes Bestyrelse: Bente Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 fjernes Bestyrelse: Bent Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 tilføjes Direktion: Bente Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 fjernes Direktion: Bent Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøffelkobbelvej 19, 6400 Sønderborg (offentliggjort 1999-11-25)
Den 1999-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariegade 8, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-08 tilføjes Navne: BEYERSDORF RENGØRINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-07 fjernes Navne: PBH 26.175 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-07 tilføjes Bestyrelse: Bent Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-07 tilføjes Direktion: Bent Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-07 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-07 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-07 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariegade 8, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-01 tilføjes Binavne: E-SERVICE RENGØRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Navne: PBH 26.175 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)