Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 2, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-14 fjernes Bestyrelse: Orla Lund Ankersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Direktion: Ole Hannecke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-14 fjernes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 30/11 2006 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 2, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 2, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af el-installationsvirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Navne: AFVIKLINGSSELSKABET AF 30/11 2006 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-29 fjernes Navne: EL-KONTAKTEN OLE HANNECKE A/S (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2006-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Vedtægter: 2006-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-21 fjernes Bestyrelse: Gitte Wichmann Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-06 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-06 fjernes Revisor: E. MUNK STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-22 tilføjes Bestyrelse: Gitte Wichmann Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 tilføjes Navne: EL-KONTAKTEN OLE HANNECKE A/S (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2003-01-21 fjernes Navne: EL-KONTAKTEN BENT STORGAARDS EFTF.OLE HANNECKE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-09-26 tilføjes Navne: EL-KONTAKTEN BENT STORGAARDS EFTF.OLE HANNECKE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-25 fjernes Navne: VICH 5390 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-25 tilføjes Revisor: E. MUNK STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 tilføjes Direktion: Ole Hannecke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-16 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymosevej 2, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Navne: VICH 5390 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)