Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Køgevej 4, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 fjernes Navne: MUUS & NATORP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2000-12-07)
Den 2002-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-27 fjernes Direktion: Nils Natorp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Direktion: Nils Natorp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 fjernes Direktion: Mogens Nybing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2000-12-07)
Den 1999-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-14 fjernes Revisor: John Menå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 4, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 88, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-30 tilføjes Direktion: Mogens Nybing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Navne: MUUS & NATORP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-29 fjernes Navne: PBH 26.137 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Vedtægter: 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøtøvej 88, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Navne: PBH 26.137 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, John Menå (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)