Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Revisor | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Hvidhvask | Formål | ||||
Tegningsregel | Bibranche | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-05-17 tilføjes Bestyrelse: Camilla Amstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-21)
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-11 tilføjes Bestyrelse: Steen Holse Andersen (næstformand) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-11 fjernes Bestyrelse: Kristian Hjort-Madsen (næstformand) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-10 fjernes Bestyrelse: Steen Holse Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-05-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-12 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Brudlykke Palasz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-08-01 fjernes Bestyrelse: Jimmi Stolpe Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-07-31 fjernes Bestyrelse: Kim Brudlykke Palasz (suppleant) (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Bestyrelse: Kristian Hjort-Madsen (næstformand) (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2022-06-12 fjernes Bestyrelse: Kristian Hjort-Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-05-20 tilføjes Bestyrelse: Kim Brudlykke Palasz (suppleant) (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-05-20 fjernes Bestyrelse: Søren Lockwood (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-05-19 fjernes Bestyrelse: Jimmi Stolpe Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: Codan Forsikring A/S (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: CODAN FORSIKRING A/S (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2021-09-01 tilføjes Bestyrelse: Tina Dalskov Birkelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2021-08-31 fjernes Bestyrelse: Tina Dalskov Birkelund (suppleant) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-06-25 tilføjes Legale ejere: DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Legale ejere: CODAN FORSIKRING A/S (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2021-05-30 fjernes Legale ejere: CODAN FORSIKRING A/S (offentliggjort 2021-07-14)
Den 2021-03-17 fjernes Legale ejere: FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AF 1999 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-05-25 tilføjes Bestyrelse: Brian Rothemejer Jacobsen (næstformand) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2020-05-24 fjernes Bestyrelse: Lars Ulrik Bonde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Rosenlind-Nissen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2020-05-15 tilføjes Vedtægter: 2020-05-15 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 fjernes Bestyrelse: Jon Steingrim Johnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-10-30 fjernes Bestyrelse: Søren Boe Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-03 fjernes Legale ejere: NYKREDIT FORSIKRING A/S (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 tilføjes Bestyrelse: Søren Lockwood (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2019-05-23 fjernes Bestyrelse: Anne Mette Toftegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2019-05-23 tilføjes Vedtægter: 2019-05-23 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-24 fjernes Bestyrelse: Per Klitgård Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-07 tilføjes Bestyrelse: Tina Dalskov Birkelund (suppleant) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2018-05-07 fjernes Bestyrelse: Lasse Dahlerup Elikofer (suppleant) (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-19 tilføjes Bestyrelse: Per Klitgård Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Helle Havgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-31 fjernes Direktion: Torben Holme Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-27 tilføjes Bestyrelse: Annette Kabell Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2016-05-27 fjernes Bestyrelse: Kim Bruhn-Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-26 fjernes Bestyrelse: Annette Kabell Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Legale ejere: Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-25 fjernes Legale ejere: DANSKE FORSIKRING A/S (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-05-22 fjernes Bestyrelse: Vibeke Krag (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-23 tilføjes Bestyrelse: Lasse Dahlerup Elikofer (suppleant) (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2014-05-23 fjernes Bestyrelse: Jette Trine Kongsvad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-31 fjernes Bestyrelse: Lisbeth Bruhn-Hansen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-21 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Kartman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er uddannelses- og forlagsvirksomhed på alle niveauer, primært rettet mod den finansielle sektor. Formålet søges opnået gennem salg af uddannelsesprogrammer og udgivervirksomhed samt gennem driften af selskabets ejendom Rungstedgaard. Selskabet skal stræbe efter at opfylde de tidsaktuelle krav til uddannelses- og forlagsvirksomhed, som samfundet efter aktionærkredsens vurdering forventer iagttaget af en virksomhed med det angivne formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af en direktør i forening med et bestyrelsemedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Vedtægter: 2012-05-21 (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-23 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Krag (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-23 fjernes Bestyrelse: Jens Stener Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-09 fjernes Bestyrelse: Kim Hvirgel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-28 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Bruhn-Hansen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-28 fjernes Bestyrelse: Ole Steen Holst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-09-27)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-08 tilføjes Bestyrelse: Per Klitgård Poulsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Stener Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-20 fjernes Bestyrelse: Nina Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Boe Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-31 fjernes Bestyrelse: Stig Elkjær-Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-19 tilføjes Bestyrelse: Nina Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-19 fjernes Bestyrelse: Niels Søbjerg Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2008-05-19 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-25 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2008-03-26)
Den 2008-03-24 fjernes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Konferencecentre og kursusejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre skoler med almendannende voksenundervisning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 fjernes Bestyrelse: Tenna Enghave Westergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-21 tilføjes Bestyrelse: Stig Elkjær-Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-21 fjernes Bestyrelse: Jesper Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-01 fjernes Bestyrelse: Pernille Hestbæk Christensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Bestyrelse: Linda Mary Tromborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 fjernes Bestyrelse: Shandi Catarina Ryder Hoffmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-22 tilføjes Bestyrelse: Pernille Hestbæk Christensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-22 fjernes Bestyrelse: Britt Præst Rudkilde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-22 tilføjes Direktion: Torben Holme Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-02)
Den 2006-05-22 fjernes Direktion: Rolf Brynerssøn Harsløf (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-07 tilføjes Bestyrelse: Linda Mary Tromborg (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: forsikringshojskolen@fh.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-05 tilføjes Bestyrelse: Leif Arne Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-05-05 fjernes Bestyrelse: Henrik Tonsgaard Heideby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-28 fjernes Bestyrelse: Olav Wilhelm Ånerud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-17 tilføjes Bestyrelse: Hugo Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-17 fjernes Bestyrelse: Hugo Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-26 tilføjes Navne: FORSIKRINGSAKADEMIET A/S (offentliggjort 2003-04-22)
Den 2003-02-25 fjernes Navne: FORSIKRINGSHØJSKOLEN RUNGSTEDGAARD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-15 tilføjes Legale ejere: Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2002-11-14 tilføjes Legale ejere: FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB AF 1999 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-01 tilføjes Bestyrelse: Britt Præst Rudkilde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-01 fjernes Bestyrelse: Gerda Mehl (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-12 fjernes Bestyrelse: Bent Knie-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 2.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 2.340.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)