Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-03-16 fjernes Navne: SKANDINAVISK FLY INTERIEUR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skøjtevej 31, 2770 Kastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 fjernes Revisor: Jens Koch-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Thulin Olausson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel indenfor sadelmager- og tapetsererfaget (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-15 tilføjes Vedtægter: 1987-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skøjtevej 31, 2770 Kastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-10-05 tilføjes Bestyrelse: Henrik Thulin Olausson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-10-05 tilføjes Navne: SKANDINAVISK FLY INTERIEUR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-10-05 tilføjes Revisor: Jens Koch-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)