Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Svetlana Pereverzeva | 24.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Nørby Foss Kowalczyk | 01.09.2023 | 24.05.2024 | direktør |
Henrik Holm Vinholt | 01.11.2019 | 31.08.2023 | adm. dir |
Kenneth Lars Eilers Barrisøe | 05.05.2017 | 31.10.2019 | adm. dir |
Lars Johan Petersson | 06.11.2015 | 05.05.2017 | adm. dir |
Kim Junge Andersen | 18.04.2012 | 06.11.2015 | adm. dir |
Alain Claude Gunther | 10.05.2005 | 18.04.2012 | adm. dir |
Pierre Yves Jullien | 15.03.2001 | 10.05.2005 | direktør |
Hans Svenningsen | 11.05.2000 | 15.03.2001 | direktør |
John Schwartzbach | 15.12.1997 | 11.05.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Svetlana Pereverzeva | 24.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tanja Bramwell Kobbernagel | 04.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Gormsen | 06.07.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Nørby Foss Kowalczyk | 01.09.2023 | 24.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Greven Kristensen | 01.12.2022 | 04.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Holm Vinholt | 01.11.2019 | 31.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Jønstrup Dollerup | 02.07.2018 | 24.05.2023 | formand |
Jesper Bødtkjer | 05.05.2017 | 30.01.2020 | næstformand |
Kenneth Lars Eilers Barrisøe | 05.05.2017 | 31.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Boyer-Søgaard | 05.05.2017 | 02.07.2018 | formand |
Christina Schmidt Mourier | 26.04.2017 | 23.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Andersen | 14.03.2016 | 05.05.2017 | formand |
Lars Johan Petersson | 06.11.2015 | 05.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Tom Stener Froberg | 13.11.2007 | 26.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Pierre Yves Jullien | 13.11.2007 | 14.03.2016 | formand |
Kim Junge Andersen | 13.11.2007 | 06.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christian Jacob Gulmann | 10.05.2005 | 04.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hoveroust | 23.05.2002 | 10.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Ditlev Helmer Engel | 11.05.2000 | 10.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Mario Rene Kummer | 15.12.1997 | 13.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Robert Armin Sutz | 15.12.1997 | 13.11.2007 | formand |
John Schwartzbach | 15.12.1997 | 23.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Leif Juul Jørgensen | 15.12.1997 | 11.05.2000 | bestyrelsesmedlem |