Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Børge Ib Struve | 05.08.1999 | 18.09.2003 | direktion |
Peter Høg Hvass | 05.02.1998 | 10.12.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Børge Ib Struve | 05.02.1998 | 10.12.1998 | bestyrelse |
Peter Høg Hvass | 05.02.1998 | 10.12.1998 | bestyrelse |
Claus Høg Hvass | 05.02.1998 | 10.12.1998 | bestyrelse |