Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Erantisvej 12, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-10 fjernes Direktion: Per Elsvold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-10 fjernes Navne: ELSVOLD HANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-09-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 fjernes Revisor: THM, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-24 tilføjes Navne: ELSVOLD HANDEL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-23 fjernes Navne: ABN NR. 281 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-20 tilføjes Direktion: Per Elsvold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, financiering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Revisor: THM, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Vedtægter: 1996-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erantisvej 12, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-23 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-23 tilføjes Navne: ABN NR. 281 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Stiftere: Advokatfirmaet Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)