Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Ejerskaber |
Den 2008-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 fjernes Navne: ApS DETMOLD KOMPLEMENTAR (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-06-28)
Den 2007-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-31 fjernes Direktion: Finn Aaris Fritz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-17 tilføjes Vedtægter: 2005-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-17 tilføjes Navne: ApS DETMOLD KOMPLEMENTAR (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-16 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2080 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-26 tilføjes Direktion: Finn Aaris Fritz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-26 fjernes Direktion: René Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 tilføjes Direktion: René Ravn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-19 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2080 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S DETMOLD. (offentliggjort 1999-10-16)