Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gylfesvej 1, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 fjernes Hovedbranche: Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-30 fjernes Navne: OEC INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-04-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 fjernes Bestyrelse: Ole Elm Christiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gylfesvej 1, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Literbuen 17, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-19 tilføjes Bestyrelse: Ole Elm Christiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Bestyrelse: Wolf-Rüdiger Jordt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og kapitalforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 tilføjes Vedtægter: 2000-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-17 tilføjes Navne: OEC INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-16 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2073 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-16 tilføjes Bestyrelse: Wolf-Rüdiger Jordt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-16 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-16 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-16 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Literbuen 17, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Hovedbranche: Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2073 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)