Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Rosendal | 30.09.1998 | 01.02.2000 | direktion |
Paul Sørensen | 21.04.1998 | 30.09.1998 | direktion |
Kim Madsen | 01.01.1998 | 21.04.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tina Bjerre Rosendal | 30.09.1998 | 31.12.2001 | bestyrelse |
Jens Høj Rasmussen | 21.04.1998 | 17.12.2003 | bestyrelse |
Steen Rosendal | 21.04.1998 | 31.12.2001 | bestyrelse |
Paul Sørensen | 21.04.1998 | 30.09.1998 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.1998 | 21.04.1998 | formand |