Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigevej 312, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-09 fjernes Direktion: Peter Engelhardt Ibsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2003-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-09 fjernes Navne: HØJSTRUP EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-02-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-03 fjernes Revisor: Freddy Arvid Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2003-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-10-09 tilføjes Navne: HØJSTRUP EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-08 fjernes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1194 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-10-08 tilføjes Direktion: Peter Engelhardt Ibsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-08 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, sælge og udleje fast ejendom, finansiering og investering efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-08 tilføjes Revisor: Freddy Arvid Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-08 tilføjes Vedtægter: 1998-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigevej 312, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1194 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)