Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 12, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-07 fjernes Direktion: Jens-Anker Godtfredsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-07 fjernes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1188 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 12, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Runetoften 14, 8210 Århus V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejnings-, handels- og installationsvirksomhed inden for det kommunikationsteknologiske område samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 tilføjes Navne: ApS KBUS 35 NR. 1188 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-13 fjernes Navne: COMMUNICATION TECHNOLOGY ÅRHUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 tilføjes Vedtægter: 2001-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-14 fjernes Binavne: COMTECH ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA VAGN STEVENIUS OLSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-08 fjernes Direktion: Kristian Hans Egede Glahn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-04 tilføjes Direktion: Jens-Anker Godtfredsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-09-29 tilføjes Direktion: Kristian Hans Egede Glahn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-29 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMA VAGN STEVENIUS OLSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Runetoften 14, 8210 Århus V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Binavne: COMTECH ÅRHUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Navne: COMMUNICATION TECHNOLOGY ÅRHUS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)