Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranegilde Bygade 34, 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-03-06 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Legale ejere: D. C. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Navne: DENCKER´S CONSULTING ApS (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Reelle ejere: Magda Hassan El Sayed Mohamed El Nawishi Dencker (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Stiftere: Poul Kai Dencker (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 Statstidende Dekret
Den 2022-02-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-02-25 fjernes Kontaktoplysninger: arkitekt@dencker.dk (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-12-27 fjernes Direktion: Sandy Awatif Poul Kai Abdelrahman Dencker (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-07-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Reelle ejere: Magda Hassan El Sayed Mohamed El Nawishi Dencker (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2020-08-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-19 fjernes Reelle ejere: Awatof Mohamed Mohamed Abu Regal (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2019-07-05 tilføjes Direktion: Sandy Awatif Poul Kai Abdelrahman Dencker (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2019-07-05 fjernes Direktion: Poul Kai Dencker (direktør) (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2019-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-05-24 tilføjes Vedtægter: 2019-05-24 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2019-05-24 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-03-06 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2018-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2018-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-02 tilføjes Direktion: Poul Kai Dencker (direktør) (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor rådgivning, projektering, handel og industri. (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2018-03-02 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-03-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2018-03-02 tilføjes Vedtægter: 2018-03-02 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-01-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-12-10 fjernes Direktion: Poul Kai Dencker (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-10 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-07-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-01-01 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranegilde Bygade 34, 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2011-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedeager 9, 2605 Brøndby (offentliggjort 2006-03-23)
Den 2011-01-17 tilføjes Legale ejere: D. C. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: arkitekt@dencker.dk (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-05-30)
Den 2006-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedeager 9, 2605 Brøndby (offentliggjort 2006-03-23)
Den 2006-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 39, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2004-08-23)
Den 2006-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning, handel og industri. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2006-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2006-02-28 tilføjes Vedtægter: 2006-02-28 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2005-05-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-05-30)
Den 2005-05-02 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-26 fjernes Kontaktoplysninger: arkitekt@email.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2004-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 39, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2004-08-23)
Den 2004-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Landevej 24, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2004-06-30 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: arkitekt@email.dk (offentliggjort 2004-06-17)
Den 2001-02-23 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-23 fjernes Revisor: Hans Christian Grube (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-20 tilføjes Navne: DENCKER´S CONSULTING ApS (offentliggjort 2022-08-01)
Den 1997-12-19 fjernes Navne: DENCKERS CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-18 tilføjes Navne: DENCKERS CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Landevej 24, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-18 tilføjes Direktion: Poul Kai Dencker (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 1997-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-07-01 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 1997-12-18 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 1997-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-01)
Den 1997-12-18 tilføjes Reelle ejere: Awatof Mohamed Mohamed Abu Regal (offentliggjort 2021-02-16)
Den 1997-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 1997-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 1997-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-07)
Den 1997-12-18 tilføjes Revisor: Hans Christian Grube (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Stiftere: Poul Kai Dencker (offentliggjort 2022-08-01)
Den 1997-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-01)
Den 1997-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)