Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Erik Husfeldts Vej 7, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-08 fjernes Bestyrelse: Karl Kenneth Vinther Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 fjernes Direktion: Karl Kenneth Vinther Iversen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-08 fjernes Navne: UM TRIION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erik Husfeldts Vej 7, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 29, 2610 Rødovre (offentliggjort 2002-08-13)
Den 2003-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive international fabrikations og handelsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets adm. direktør, såfremt denne samtidig er medlem af selskabets bestyrelse, eller et bestyrelsesmedlem sammen med bestyrelsesformanden, eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-04 tilføjes Vedtægter: 2003-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 7.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 29, 2610 Rødovre (offentliggjort 2002-08-13)
Den 2002-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 10, 4040 Jyllinge (offentliggjort 1999-11-15)
Den 2002-08-01 tilføjes Direktion: Karl Kenneth Vinther Iversen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 fjernes Direktion: Bo Torp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-24 tilføjes Navne: UM TRIION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-23 fjernes Navne: TRIION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-05-24 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Revisor: Claus Christian Voigt Ørbech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-28 tilføjes Bestyrelse: Jan Rønberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 fjernes Bestyrelse: Thomas Nederby Svenningsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-02 tilføjes Bestyrelse: Karl Kenneth Vinther Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-09 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Roger Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 fjernes Bestyrelse: Ejvind Sandal (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Bo Torp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 fjernes Direktion: Ejner Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-22 tilføjes Bestyrelse: Ejner Jespersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 7.972.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 10, 4040 Jyllinge (offentliggjort 1999-11-15)
Den 1999-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 31, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Lübeck Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 fjernes Bestyrelse: Knud Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 5.785.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-20 tilføjes Bestyrelse: Knud Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-20 fjernes Bestyrelse: Kjeld Bock (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-05-14 tilføjes Navne: TRIION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-13 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5295 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-13 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Bock (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-13 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-13 tilføjes Direktion: Ejner Jespersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-13 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-13 tilføjes Revisor: Claus Christian Voigt Ørbech (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehaven 31, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5295 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)