Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Uffe Nielsen | 19.12.1997 | 20.08.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Rasmus Hansen | 23.05.2011 | 20.08.2014 | bestyrelse |
Kristian Lind | 08.02.2011 | 20.08.2014 | bestyrelse |
Johnny Roland AAlbæk Jensen | 06.01.2011 | 20.08.2014 | bestyrelse |
Kirsten-Marie Devantier | 06.01.2011 | 20.08.2014 | bestyrelse |
Carsten Rasmussen | 06.01.2011 | 20.08.2014 | bestyrelse |
Torben Larsen | 06.01.2011 | 20.08.2014 | formand |
Georg Johannes Christoffersen | 06.01.2011 | 23.05.2011 | bestyrelse |
Gert Christoffersen | 29.06.2010 | 20.08.2014 | bestyrelse |
Nicho Morten Liechti | 28.04.2009 | 06.01.2011 | bestyrelse |
Eddie Paulsen | 26.06.2008 | 20.05.2010 | bestyrelse |
Anne Margrethe Pedersen | 29.04.2008 | 20.08.2014 | bestyrelse |
Ove Bent Larsen | 29.04.2008 | 20.08.2014 | bestyrelse |
Michael Maegaard Munkbøl | 21.05.2007 | 26.06.2008 | bestyrelse |
Charlotte Bengaard Nymand Schwartzlose | 29.08.2006 | 31.12.2011 | bestyrelse |
Jesper Stolberg-Rohr | 29.08.2006 | 20.08.2007 | bestyrelse |
Bent Ove Pedersen | 31.05.2006 | 20.08.2014 | bestyrelse |
Anders Kokborg Pedersen | 31.05.2006 | 28.04.2009 | bestyrelse |
Steen Aage Bock | 09.03.2005 | 29.08.2006 | bestyrelse |
Per Wijngaard | 09.03.2005 | 29.08.2006 | bestyrelse |
Lotte Marianne Wøhler Poulsen | 21.12.2004 | 21.05.2007 | bestyrelse |
Georg Oluf Bentzen | 02.06.2003 | 20.08.2014 | bestyrelse |
Steen Ottesen | 02.06.2003 | 20.05.2010 | bestyrelse |
Palle Fossing | 02.06.2003 | 20.05.2010 | bestyrelse |
Søren Primdal Kæregaard | 22.05.2000 | 20.08.2014 | bestyrelse |
Erik Palm Holst | 15.12.1999 | 20.08.2014 | bestyrelse |
Finn Borgstrøm | 15.12.1999 | 29.04.2008 | bestyrelse |
Hans Ricard Jørgensen | 15.12.1999 | 13.06.2003 | bestyrelse |
Jens Peter Valdemar Lambrecht | 15.12.1999 | 13.06.2003 | bestyrelse |
Verner Frederiksen | 15.12.1999 | 13.06.2003 | bestyrelse |
Søren Drost Broegaard | 10.06.1998 | 15.12.1999 | formand |
Henrik Emil Rasmussen | 28.05.1998 | 29.07.2003 | bestyrelse |
Mogens Dan Andersen | 19.12.1997 | 15.12.1999 | bestyrelse |
Nils Byskov-Ottosen | 19.12.1997 | 28.05.1998 | formand |